Nadya Röthlin
wohnhaft in Kerns, aus Kerns Aktuelle Mandate: FIKOB AG, GAVO Consulting AG und mehr Verbundene Personen: Stefan Balaban, Branko Balaban, Marco Flück und mehr So bleiben Sie über "Nadya Röthlin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nadya Röthlin"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Nadya Röthlin" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Nadya Röthlin"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Nadya Röthlin leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Nadya Röthlin arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Erbringung von div. Dienstleistungen
Treuhändische Dienstleistungen
Erbringung von div. Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Nadya Röthlin
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Nadya Röthlin
Publikationsnummer: HR02-1005487813, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
FIKOB AG, in Sarnen, CHE-100.438.704, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaventa, Heinz, von Hütten, in Sachseln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlin, Nadya, von Kerns, in Kerns, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005430245, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
GAVO Consulting AG, in Sarnen, CHE-112.702.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Garaventa, Heinz, von Hütten, in Sachseln, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlin, Nadya, von Kerns, in Kerns, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Flück, Marco, von Escholzmatt-Marbach, in Kerns, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004636614, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
SalesSation AG, in Alpnach, CHE-344.242.892, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4193075).
Firma neu:
SalesSation AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 17.05.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o GAVO Consulting AG, Galileo-Strasse 2, 6056 Kägiswil OW.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weigel, Nina, deutsche Staatsangehörige, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Goepfarth, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Alpnach, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Röthlin, Nadya, von Kerns, in Kerns, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.